十大工程机械董事,名人堂简介(值得收藏)
资讯
2024-01-03
129
徐工 王民,1954年3月生于江苏徐州,祖籍山东昌邑,毕业于太原重型机械学院(现太原科技大学)、江苏大学,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴,党的十六大、十七大、十八大、十九大代表。全国劳动模范、 全国五一劳动奖章获得者,兼任中国机械工业联合会副会长、中国工业经济联合会主席团主席、中国工程机械工业协会副理事长。 中国企业联合会和中国企业家协会理事、江苏省企业家协会会长。任江苏省十一届、十二届人大常务委员会委员。 现任徐州工程机械集团有限公司董事长、党委书记,徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书。
荣誉成就
2002年12月 全国机械工业明星企业家
2005年11月 享受国务院政府特殊津贴专家 2008年1月 中国工业经济先锋人物
2008年5月 全国优秀创业企业家 2008年12月 全国五一劳动奖章 2010年4月 全国劳动模范 2011年1月 中国企业自主创新、品牌建设十大功勋人物
2011年12月 主持项目《全地面起重机关键技术开发与产业化》获得国家科学技术进步奖二等奖
2012年12月 主要创造的《基于经营魔方的管控体系建设》获第十九届国家级一等企业管理现代化创新成果
2013年12月 全国先进生产力杰出人物奖 2014年1月 中国杰出质量人
2015年1月 主要创造的《制造企业集团以内外协同为目标的信息化整体提升》获第二十一届国家级一等企业管理现代化创新成果
2015年9月 中国工程机械最具影响力产业领袖奖 社会职务 中国机械工业联合会副会长 中国工程机械工业协会副理事长 中国企业联合会 中国企业家协会理事 江苏省工业经济联合会 江苏省企业联合会 江苏省企业家协会副会长 吉林大学机械科学与工程学院高级顾问与兼职教授 南京师范大学董事会董事 中国矿业大学董事会董事 两岸企业家峰会理事 徐州市台属联谊会会长
三一集团 梁稳根
出生地:湖南省娄底市 出生日期:1956年(丙申年)1月2日 毕业院校:中南矿冶学院(现中南大学) 主要成就:三一重工主要创始人、2012年12月12日,当选中国经济年度人物。 梁稳根,男,现任三一集团董事长,第八、九、十届全国人大代表,中共17大、18大代表,全国工商联常务执委,中国青年企业家协会副会长。
个人履历:
1983年,毕业于中南矿冶学院(现中南大学)。 1983年7月至1985年3月,兵器工业部洪源机械厂工作。 1985年3月至1986年3月,兵器工业部洪源机械厂计划处副处长,体改委副主任。 1986年3月至1991年7月,创办涟源特种焊接材料厂,任厂长。 1986年,梁、袁、毛、唐四人正式辞职,凑了6万元钱决意下海创业。 1991年7月至1993年9月,湖南三一集团有限公司(总部长沙)董事长兼总经理。 1993年,梁稳根决定进军工程机械行业,主要研制混凝土输送泵等工程建筑机械产品。 1993年12月至1998年3月,湖南省第七届工商联副会长、湖南三一集团有限公司董事长兼总经理。 1998年3月至今,九届全国人大代表、湖南省第八届工商联副会长、三一重工股份有限公司董事长
个人成就:
2010年,富豪榜54岁的梁稳根以财富370亿元排名第四,较2009年上升了16位。
2010年,福布斯中国富豪榜于2010年10月28日发布,三一集团梁稳根进入富豪榜前三名。 2011年,富豪榜《理财周报》 3000中国家族财富榜中国最富。
2011年,《新财富》发布2011新财富500富人榜 梁稳根以财富700亿元首次成为2011年中国首富成为中国大陆新一届首富。
2011年,福布斯全球富豪排行梁稳根大陆第二。 2011年,福布斯全球富豪排行榜2011年3月9日在纽约发布,中国大陆富豪表现抢眼,梁稳根以80亿美元排富豪榜第114位,中国大陆位居第二。
2011年,中国首富胡润研究院发布胡润百富榜前50名,梁稳根以财富700亿元首次成为2011年中国首富。
2012年10月12日,《福布斯》发布2012年福布斯中国富豪榜单,以371.7亿元位列第六位。 2013年,进入新财富中国富豪榜以380亿排行第五位。
坂根正弘-小松(中国)投资有限公司前任社长兼CEO
坂根正弘,株式会社小松制作所取缔役会长,日本经济团体联合会副会长。坂根正弘1941年出生于日本岛根县。1963年从大阪市立大学工学部毕业后进入小松公司,在小松粟津、大阪工厂从事推土机设计工作。
人物履历 1971年任职质量管理课,1981年到小松美国公司服务部工作,1989年起成为小松集团董事。1991年任小松德莱塞公司(现小松美国公司)社长,1994年任小松集团常务董事,1997年任专务董事,1999年任副社长,2001年任社长。
其上任伊始就遇到公司成立以来的首次赤字,之后果断施行经营结构改革,成功地于第二个财年实现V字逆转,并积极拓展公司在中国、东南亚以及非洲等新兴市场的全球化发展。 2007年任小松集团代表取缔役会长,2010年起担任现职。曾于2008年获得戴明奖本奖(Deming Prize)。著有《卓越经营永无休止的挑战》(日科技连出版社,2006年)。
詹姆斯·欧文斯-卡特彼勒(中国)投资有限公司前任董事长
人物小结: 詹姆斯·欧文斯先生,曾任卡特彼勒公司全球董事长兼首席执行官。毕业于北卡罗莱那州立大学并于1973 年获得该校经济学博士学位。 他于1972 年加入卡特彼勒公司, 时任公司经济师。
人物经历
1975 年担任总部设在瑞士日内瓦的卡特彼勒公司分部首席经济师。
1980 年到1987 年, 他在公司总部皮奥里亚市历任会计和产品资源计划部门经理。
1987 年成为卡特彼勒公司设在印尼的合资公司P.T. Natra Paya 合资企业的总经理。
1990 年, 他被任命为卡特彼勒(Solar Turbine)索拉透平有限公司的总裁。 1993 年, 他返回总部皮奥里亚市并成为首席财务执行官。
1995 年,欧文斯先生被任命为集团总裁兼任卡特彼勒执行官办公室成员。在此后的8 年间,欧文斯先生在公司25 个机构的13 个业务部门先后担任管理职务。
2003 年12 月,欧文斯先生成为公司副董事长
。 2004 年2 月1 日欧文斯先生被董事会任命为卡特彼勒全球首席执行官。欧文斯先生生于北卡罗莱那州伊利莎白市。
2008 年10 月16 日起被选举为美国商业委员会主席,任期两年。
2009年2 月欧文斯先生被任命为美国总统经济复苏顾问委员会成员。
王晓华-广西柳工集团有限公司董事长
王晓华,男,1952年5月出生,汉族,山东省临沂人,硕士研究生,高级经济师。现任广西柳工集团有限公司党委书记、董事长,广西柳工机械股份有限公司党委书记、董事长。
个人履历:
1970年,刚满18岁的王晓华下乡插队归来,成为当时柳州工程机械厂铸钢车间一名工人; 1975年,即任铸钢车间党支部副书记; 1985年7月,毕业于西安理工大学;
1987年,任柳州工程机械厂厂长助理; 1989年,任柳州工程机械厂副厂长,创造了良好的效益,又安排了许多待业人员,走出了一条劳服企业发展的新路子;
1993年,任柳工副董事长、副总经理;
1996年,获武汉大学研究生硕士学位。先后任车间支部书记、党委组织部副部长,厂长助理,副厂长。副总裁、总裁职务;
1996年,出任广西柳工机械股份有限公司、柳州工程机械企业集团有限公司总裁;
1996年12月,组建了包括柳州市钢圈厂、市铸条厂,市起重机厂,市标准件厂在内的柳工集团;
1997年,柳工股份公司顺利通过了IS0900l质一体系认证和国家特级安全企业评审;
2003年,中国创业企业家、机械工业优秀企业家;
2004年,中国企业家联合会、中国企业家协会根据其品德、知识、能力、经验和业绩五个要素授予国家首批高级职业经理资格称号;
2009年,评为广西壮族自治区第十一届人大代表。
沈建芳-日立(中国)有限公司董事长
人物简介
沈建芳 出生日期:1955年 主要成就:获全国劳动模范称号
人物履历
1974年,上海木箱厂年,技校老师;
1982年,上海浦东发动机厂技术员;
1986年,上海冰箱压缩机厂副厂长;
1992年,上海冰箱压缩机股份公司董事副总经理;
1993年,上海日立电器有限公司董事总经理;
1998年,上海冰箱压缩机股份公司,上海日立电器有限公司董事总经理;
2001年,上海海立(集团)股份公司董事总经理党委副书记,上海日立电器有限公司副董事长总经理党委书记;
2008年,上海海立(集团)股份公司,上海日立电器有限公司董事长党委书记。 荣誉成就 享受国务院特殊津贴; 获全国劳动模范称号; 获第4届全国优秀创业企业家; 获首届中国工业经济年度十大新闻人物奖等。
蒋岚-沃尔沃(中国)投资有限公司副总裁
个人简介
蒋岚,1967年出生,北京师范大学教育学学士,1996年加入沃尔沃公司,1999年开始驻上海,担任沃尔沃建筑设备上海代表处首席代表,2003年升任沃尔沃亚洲区市场营销和品牌管理总监。现任沃尔沃(中国)投资有限公司副总裁。
个人经历
1996年加入沃尔沃公司。历任沃尔沃建筑设备中国公司多种职务。
1999至2002沃尔沃建筑设备上海代表处首席代表;
2002至2005 沃尔沃建筑设备亚洲区市场营销和品牌管理总监; 2006 至今,沃尔沃(中国)投资有限公司副总裁。
2012年8月15日蒋岚女士(Lansi)于加入斗山中国团队,担任DICE中国高级副总裁-销售和市场(专务),将全面负责DICE中国销售和市场职能的业务工作。
工作经历
当人们在享受便利、多彩的生活时,并不一定能看到在背后支撑这一切的商业运输的身影,其实蒋岚自己也不例外。
1996年刚进入沃尔沃建筑设备中国公司时,蒋岚恶补了一段专业知识,到工厂里听自豪的工程师介绍产品时,还经常只能强自镇定,wheel-loader,轮子和载入是什么,装载机?这就是装载机? 当时的蒋岚是个彻底的外行人,她毕业于北京师范大学,其后去英国学习教育学并获得硕士学位,回国后却阴差阳错的加盟沃尔沃,老外企急缺语言人才,根本不管你是学什么专业的,刚好我英语很不错。
随着整个中国经济的发展,国内运输市场迅速扩大。在沃尔沃集团的增长战略中,中国作为一个单独的战略性区域被列出。1999年开始,蒋岚常驻上海,担任沃尔沃建筑设备上海代表处首席代表,负责铺设营销网络、投资、策划推广活动等。
2003年,蒋岚升任沃尔沃亚洲区市场营销和品牌管理总监,负责整合沃尔沃集团在亚洲区的品牌。2005年父亲去世后,蒋岚成为家里的顶梁柱,于是她又重新回到大陆地区工作,做的都是品牌相关的事情,工作倒是一直在变。图片 虽然做B2B生意的沃尔沃集团扮演的是幕后角色,但也希望能为公众所了解。很多人并不理解我们为什么会赞助高尔夫、帆船比赛,还对希望小学的教师培训给予长期支持。其实这很好理解,沃尔沃一直将可持续发展视为企业发展的重要战略。蒋岚说,沃尔沃能够在中国乃至亚洲取得今天的成绩,最重要的是高品质的产品和服务,以及坚实的品牌内涵,品牌建设关键是要赋予品牌厚重的实质内容,否则只能是宣传手段。
从2009年6月开始,沃尔沃集团启动了为期5个月的中国品牌体验路演,让更多的中国人了解这个不造豪华轿车的沃尔沃。这也是该公司第一次在中国面对公众进行全品牌路演,路演是一种最直接有效地传递沃尔沃集团品质、安全、环保 核心理念的方式。要更新观念,B2B企业也是需要品牌路演的,正如女强人这种词汇过于老土一样。 蒋岚不喜欢记者称她为商界女强人。 金融危机以来,沃尔沃在美国的卡车业务萎缩了40%左右,而在中国市场,高端客户和需求正在不断地增加,今年将有320辆混合动力沃尔沃客车用于即将开幕的上海世博会, 去年北京长安街大修工程也采用了沃尔沃的建筑机械。这种对质量和工期要求严格的工程,沃尔沃几乎是唯一的选择。蒋岚介绍说。 2008年以来,来自亚洲的销售收入和员工数量都占到沃尔沃集团全球市场的第二位,这也是沃尔沃集团成立80多年来亚洲市场第一次占到如此重要的地位。用蒋岚的话说,亚洲已经不再是沃尔沃集团的海外市场,而是真正意义上的本土市场。 在蒋岚看来,个人的职业发展和企业品牌建设异曲同工。她很庆幸自己学生时代有足够的时间去读书,当时她的父母都是首钢的工程师,频繁出差而没有太多精力照顾她,母亲甚至把每个月的工资交给蒋岚来持家,给予了她极大的自由度。 我从小就一直在看书,女性要想做到优雅,广泛的阅读是很有必要的。我不是很看重女儿的成绩,只要她是在看书。沃尔沃北京办公室里有一个小书架,基本上由蒋岚保持更新,我还是当当网的钻石会员呢。 蒋岚为沃尔沃工作了十几年,年轻时教书育人的理想已经离她的生活十分遥远,但她仍想完成这个梦想。她指着身后的一幅油画,那是和缓的青涩小山坡上坐落着一座小房,远处有溪水流淌,退休了就去法国南部找一处这样的风景,自由自在的教书育人。
刘会胜-山推工程机械股份有限公司董事长
刘会胜先生,1965年出生,大学文化,高级经济师,现任山东重工集团副总经理、党委委员,美国PSI公司董事,山推工程机械股份有限公司董事长
职称:高级经济师 刘会胜先生,1965年出生,大学文化,高级经济师,山推工程机械股份有限公司董事长。 1989年7月在潍柴参加工作,历任潍坊柴油机厂厂长助理、副厂长、党委委员,重庆潍柴发动机厂厂长、党委委员,潍柴动力股份有限公司董事,采购管理部总经理,山东巨力股份有限公司董事、总经理、党委委员;潍柴控股集团有限公司副总经理、党委委员,潍柴重机股份有限公司党委书记、总经理。 现任山东重工集团副总经理、党委委员,美国PSI公司董事,山推工程机械股份有限公司董事长。具有丰富的机械制造企业生产、经营、采购、综合管理经验。
李新炎-中国龙工控股有限公司董事局主席
人物简介
李新炎,男,福建省龙岩市上杭县人,1951年11月生。现任中国龙工控股有限公司董事局主席,1993年在福建创建中国龙工集团。全国人大代表,全国工商联执委,福建省政协常委,福建省工商联合会副会长,全国劳动模范,全国优秀中国特色社会主义建设者,全国光彩事业先进个人,海峡西岸经济建设突出贡献先进个人。
人物履历
1993年,独资创办的中国龙工控股有限公司。在福建创建中国龙工集团。
2000年,在上海建立上海龙工,现已建成面积达21万平方米的生产基地,此外李新炎还持有潍柴动力10%的股份。
2004年,李新炎进入电力领域,持有香港上市电力公司潍柴动力(2338.HK)10%的股份。 公益事业 李新炎积极参与再就业工程,共安置下岗职工200多人,在一定程度上缓解了当地的就业压力,得到市委政府的高度赞扬。
2006年,他获得了经中共中央统战部和全国工商联批准,中国光彩事业促进会设立的中国光彩事业奖。
2007年4月,他成立了李新炎慈善基金会,先后为我国教育、文化、卫生等事业捐赠了3000万元。在国家民政部组织的2008年度中华慈善奖中,他被评选为全国最具爱心慈善捐助个人。
2010年8月,李新炎慈善基金会金秋捐资169万元,资助7个县(市、区)、江西省高安市及龙岩一中、龙岩高级中学等贫困学子上大学,资助金8月底前将全部发放到贫困学生手中。
王桂民-雷沃重工股份有限公司董事长兼总经理
人物简介
王桂民,1968年出生,山东省潍坊市人,雷沃重工股份有限公司董事长兼总经理。 2011年,福田雷沃重工依然坚持内涵增长、结构调整、全球化经营方针,在技 术研发、制造能力、营销服务以及全球化维度进行全方位的强化,以高品质和一流的服务,提升全球市场竞争力。
荣誉成就
2018年1月19日,王桂民获得全国农业劳动模范表彰。
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!
徐工 王民,1954年3月生于江苏徐州,祖籍山东昌邑,毕业于太原重型机械学院(现太原科技大学)、江苏大学,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴,党的十六大、十七大、十八大、十九大代表。全国劳动模范、 全国五一劳动奖章获得者,兼任中国机械工业联合会副会长、中国工业经济联合会主席团主席、中国工程机械工业协会副理事长。 中国企业联合会和中国企业家协会理事、江苏省企业家协会会长。任江苏省十一届、十二届人大常务委员会委员。 现任徐州工程机械集团有限公司董事长、党委书记,徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书。
荣誉成就
2002年12月 全国机械工业明星企业家
2005年11月 享受国务院政府特殊津贴专家 2008年1月 中国工业经济先锋人物
2008年5月 全国优秀创业企业家 2008年12月 全国五一劳动奖章 2010年4月 全国劳动模范 2011年1月 中国企业自主创新、品牌建设十大功勋人物
2011年12月 主持项目《全地面起重机关键技术开发与产业化》获得国家科学技术进步奖二等奖
2012年12月 主要创造的《基于经营魔方的管控体系建设》获第十九届国家级一等企业管理现代化创新成果
2013年12月 全国先进生产力杰出人物奖 2014年1月 中国杰出质量人
2015年1月 主要创造的《制造企业集团以内外协同为目标的信息化整体提升》获第二十一届国家级一等企业管理现代化创新成果
2015年9月 中国工程机械最具影响力产业领袖奖 社会职务 中国机械工业联合会副会长 中国工程机械工业协会副理事长 中国企业联合会 中国企业家协会理事 江苏省工业经济联合会 江苏省企业联合会 江苏省企业家协会副会长 吉林大学机械科学与工程学院高级顾问与兼职教授 南京师范大学董事会董事 中国矿业大学董事会董事 两岸企业家峰会理事 徐州市台属联谊会会长
三一集团 梁稳根
出生地:湖南省娄底市 出生日期:1956年(丙申年)1月2日 毕业院校:中南矿冶学院(现中南大学) 主要成就:三一重工主要创始人、2012年12月12日,当选中国经济年度人物。 梁稳根,男,现任三一集团董事长,第八、九、十届全国人大代表,中共17大、18大代表,全国工商联常务执委,中国青年企业家协会副会长。
个人履历:
1983年,毕业于中南矿冶学院(现中南大学)。 1983年7月至1985年3月,兵器工业部洪源机械厂工作。 1985年3月至1986年3月,兵器工业部洪源机械厂计划处副处长,体改委副主任。 1986年3月至1991年7月,创办涟源特种焊接材料厂,任厂长。 1986年,梁、袁、毛、唐四人正式辞职,凑了6万元钱决意下海创业。 1991年7月至1993年9月,湖南三一集团有限公司(总部长沙)董事长兼总经理。 1993年,梁稳根决定进军工程机械行业,主要研制混凝土输送泵等工程建筑机械产品。 1993年12月至1998年3月,湖南省第七届工商联副会长、湖南三一集团有限公司董事长兼总经理。 1998年3月至今,九届全国人大代表、湖南省第八届工商联副会长、三一重工股份有限公司董事长
个人成就:
2010年,富豪榜54岁的梁稳根以财富370亿元排名第四,较2009年上升了16位。
2010年,福布斯中国富豪榜于2010年10月28日发布,三一集团梁稳根进入富豪榜前三名。 2011年,富豪榜《理财周报》 3000中国家族财富榜中国最富。
2011年,《新财富》发布2011新财富500富人榜 梁稳根以财富700亿元首次成为2011年中国首富成为中国大陆新一届首富。
2011年,福布斯全球富豪排行梁稳根大陆第二。 2011年,福布斯全球富豪排行榜2011年3月9日在纽约发布,中国大陆富豪表现抢眼,梁稳根以80亿美元排富豪榜第114位,中国大陆位居第二。
2011年,中国首富胡润研究院发布胡润百富榜前50名,梁稳根以财富700亿元首次成为2011年中国首富。
2012年10月12日,《福布斯》发布2012年福布斯中国富豪榜单,以371.7亿元位列第六位。 2013年,进入新财富中国富豪榜以380亿排行第五位。
坂根正弘-小松(中国)投资有限公司前任社长兼CEO
坂根正弘,株式会社小松制作所取缔役会长,日本经济团体联合会副会长。坂根正弘1941年出生于日本岛根县。1963年从大阪市立大学工学部毕业后进入小松公司,在小松粟津、大阪工厂从事推土机设计工作。
人物履历 1971年任职质量管理课,1981年到小松美国公司服务部工作,1989年起成为小松集团董事。1991年任小松德莱塞公司(现小松美国公司)社长,1994年任小松集团常务董事,1997年任专务董事,1999年任副社长,2001年任社长。
其上任伊始就遇到公司成立以来的首次赤字,之后果断施行经营结构改革,成功地于第二个财年实现V字逆转,并积极拓展公司在中国、东南亚以及非洲等新兴市场的全球化发展。 2007年任小松集团代表取缔役会长,2010年起担任现职。曾于2008年获得戴明奖本奖(Deming Prize)。著有《卓越经营永无休止的挑战》(日科技连出版社,2006年)。
詹姆斯·欧文斯-卡特彼勒(中国)投资有限公司前任董事长
人物小结: 詹姆斯·欧文斯先生,曾任卡特彼勒公司全球董事长兼首席执行官。毕业于北卡罗莱那州立大学并于1973 年获得该校经济学博士学位。 他于1972 年加入卡特彼勒公司, 时任公司经济师。
人物经历
1975 年担任总部设在瑞士日内瓦的卡特彼勒公司分部首席经济师。
1980 年到1987 年, 他在公司总部皮奥里亚市历任会计和产品资源计划部门经理。
1987 年成为卡特彼勒公司设在印尼的合资公司P.T. Natra Paya 合资企业的总经理。
1990 年, 他被任命为卡特彼勒(Solar Turbine)索拉透平有限公司的总裁。 1993 年, 他返回总部皮奥里亚市并成为首席财务执行官。
1995 年,欧文斯先生被任命为集团总裁兼任卡特彼勒执行官办公室成员。在此后的8 年间,欧文斯先生在公司25 个机构的13 个业务部门先后担任管理职务。
2003 年12 月,欧文斯先生成为公司副董事长
。 2004 年2 月1 日欧文斯先生被董事会任命为卡特彼勒全球首席执行官。欧文斯先生生于北卡罗莱那州伊利莎白市。
2008 年10 月16 日起被选举为美国商业委员会主席,任期两年。
2009年2 月欧文斯先生被任命为美国总统经济复苏顾问委员会成员。
王晓华-广西柳工集团有限公司董事长
王晓华,男,1952年5月出生,汉族,山东省临沂人,硕士研究生,高级经济师。现任广西柳工集团有限公司党委书记、董事长,广西柳工机械股份有限公司党委书记、董事长。
个人履历:
1970年,刚满18岁的王晓华下乡插队归来,成为当时柳州工程机械厂铸钢车间一名工人; 1975年,即任铸钢车间党支部副书记; 1985年7月,毕业于西安理工大学;
1987年,任柳州工程机械厂厂长助理; 1989年,任柳州工程机械厂副厂长,创造了良好的效益,又安排了许多待业人员,走出了一条劳服企业发展的新路子;
1993年,任柳工副董事长、副总经理;
1996年,获武汉大学研究生硕士学位。先后任车间支部书记、党委组织部副部长,厂长助理,副厂长。副总裁、总裁职务;
1996年,出任广西柳工机械股份有限公司、柳州工程机械企业集团有限公司总裁;
1996年12月,组建了包括柳州市钢圈厂、市铸条厂,市起重机厂,市标准件厂在内的柳工集团;
1997年,柳工股份公司顺利通过了IS0900l质一体系认证和国家特级安全企业评审;
2003年,中国创业企业家、机械工业优秀企业家;
2004年,中国企业家联合会、中国企业家协会根据其品德、知识、能力、经验和业绩五个要素授予国家首批高级职业经理资格称号;
2009年,评为广西壮族自治区第十一届人大代表。
沈建芳-日立(中国)有限公司董事长
人物简介
沈建芳 出生日期:1955年 主要成就:获全国劳动模范称号
人物履历
1974年,上海木箱厂年,技校老师;
1982年,上海浦东发动机厂技术员;
1986年,上海冰箱压缩机厂副厂长;
1992年,上海冰箱压缩机股份公司董事副总经理;
1993年,上海日立电器有限公司董事总经理;
1998年,上海冰箱压缩机股份公司,上海日立电器有限公司董事总经理;
2001年,上海海立(集团)股份公司董事总经理党委副书记,上海日立电器有限公司副董事长总经理党委书记;
2008年,上海海立(集团)股份公司,上海日立电器有限公司董事长党委书记。 荣誉成就 享受国务院特殊津贴; 获全国劳动模范称号; 获第4届全国优秀创业企业家; 获首届中国工业经济年度十大新闻人物奖等。
蒋岚-沃尔沃(中国)投资有限公司副总裁
个人简介
蒋岚,1967年出生,北京师范大学教育学学士,1996年加入沃尔沃公司,1999年开始驻上海,担任沃尔沃建筑设备上海代表处首席代表,2003年升任沃尔沃亚洲区市场营销和品牌管理总监。现任沃尔沃(中国)投资有限公司副总裁。
个人经历
1996年加入沃尔沃公司。历任沃尔沃建筑设备中国公司多种职务。
1999至2002沃尔沃建筑设备上海代表处首席代表;
2002至2005 沃尔沃建筑设备亚洲区市场营销和品牌管理总监; 2006 至今,沃尔沃(中国)投资有限公司副总裁。
2012年8月15日蒋岚女士(Lansi)于加入斗山中国团队,担任DICE中国高级副总裁-销售和市场(专务),将全面负责DICE中国销售和市场职能的业务工作。
工作经历
当人们在享受便利、多彩的生活时,并不一定能看到在背后支撑这一切的商业运输的身影,其实蒋岚自己也不例外。
1996年刚进入沃尔沃建筑设备中国公司时,蒋岚恶补了一段专业知识,到工厂里听自豪的工程师介绍产品时,还经常只能强自镇定,wheel-loader,轮子和载入是什么,装载机?这就是装载机? 当时的蒋岚是个彻底的外行人,她毕业于北京师范大学,其后去英国学习教育学并获得硕士学位,回国后却阴差阳错的加盟沃尔沃,老外企急缺语言人才,根本不管你是学什么专业的,刚好我英语很不错。
随着整个中国经济的发展,国内运输市场迅速扩大。在沃尔沃集团的增长战略中,中国作为一个单独的战略性区域被列出。1999年开始,蒋岚常驻上海,担任沃尔沃建筑设备上海代表处首席代表,负责铺设营销网络、投资、策划推广活动等。
2003年,蒋岚升任沃尔沃亚洲区市场营销和品牌管理总监,负责整合沃尔沃集团在亚洲区的品牌。2005年父亲去世后,蒋岚成为家里的顶梁柱,于是她又重新回到大陆地区工作,做的都是品牌相关的事情,工作倒是一直在变。图片 虽然做B2B生意的沃尔沃集团扮演的是幕后角色,但也希望能为公众所了解。很多人并不理解我们为什么会赞助高尔夫、帆船比赛,还对希望小学的教师培训给予长期支持。其实这很好理解,沃尔沃一直将可持续发展视为企业发展的重要战略。蒋岚说,沃尔沃能够在中国乃至亚洲取得今天的成绩,最重要的是高品质的产品和服务,以及坚实的品牌内涵,品牌建设关键是要赋予品牌厚重的实质内容,否则只能是宣传手段。
从2009年6月开始,沃尔沃集团启动了为期5个月的中国品牌体验路演,让更多的中国人了解这个不造豪华轿车的沃尔沃。这也是该公司第一次在中国面对公众进行全品牌路演,路演是一种最直接有效地传递沃尔沃集团品质、安全、环保 核心理念的方式。要更新观念,B2B企业也是需要品牌路演的,正如女强人这种词汇过于老土一样。 蒋岚不喜欢记者称她为商界女强人。 金融危机以来,沃尔沃在美国的卡车业务萎缩了40%左右,而在中国市场,高端客户和需求正在不断地增加,今年将有320辆混合动力沃尔沃客车用于即将开幕的上海世博会, 去年北京长安街大修工程也采用了沃尔沃的建筑机械。这种对质量和工期要求严格的工程,沃尔沃几乎是唯一的选择。蒋岚介绍说。 2008年以来,来自亚洲的销售收入和员工数量都占到沃尔沃集团全球市场的第二位,这也是沃尔沃集团成立80多年来亚洲市场第一次占到如此重要的地位。用蒋岚的话说,亚洲已经不再是沃尔沃集团的海外市场,而是真正意义上的本土市场。 在蒋岚看来,个人的职业发展和企业品牌建设异曲同工。她很庆幸自己学生时代有足够的时间去读书,当时她的父母都是首钢的工程师,频繁出差而没有太多精力照顾她,母亲甚至把每个月的工资交给蒋岚来持家,给予了她极大的自由度。 我从小就一直在看书,女性要想做到优雅,广泛的阅读是很有必要的。我不是很看重女儿的成绩,只要她是在看书。沃尔沃北京办公室里有一个小书架,基本上由蒋岚保持更新,我还是当当网的钻石会员呢。 蒋岚为沃尔沃工作了十几年,年轻时教书育人的理想已经离她的生活十分遥远,但她仍想完成这个梦想。她指着身后的一幅油画,那是和缓的青涩小山坡上坐落着一座小房,远处有溪水流淌,退休了就去法国南部找一处这样的风景,自由自在的教书育人。
刘会胜-山推工程机械股份有限公司董事长
刘会胜先生,1965年出生,大学文化,高级经济师,现任山东重工集团副总经理、党委委员,美国PSI公司董事,山推工程机械股份有限公司董事长
职称:高级经济师 刘会胜先生,1965年出生,大学文化,高级经济师,山推工程机械股份有限公司董事长。 1989年7月在潍柴参加工作,历任潍坊柴油机厂厂长助理、副厂长、党委委员,重庆潍柴发动机厂厂长、党委委员,潍柴动力股份有限公司董事,采购管理部总经理,山东巨力股份有限公司董事、总经理、党委委员;潍柴控股集团有限公司副总经理、党委委员,潍柴重机股份有限公司党委书记、总经理。 现任山东重工集团副总经理、党委委员,美国PSI公司董事,山推工程机械股份有限公司董事长。具有丰富的机械制造企业生产、经营、采购、综合管理经验。
李新炎-中国龙工控股有限公司董事局主席
人物简介
李新炎,男,福建省龙岩市上杭县人,1951年11月生。现任中国龙工控股有限公司董事局主席,1993年在福建创建中国龙工集团。全国人大代表,全国工商联执委,福建省政协常委,福建省工商联合会副会长,全国劳动模范,全国优秀中国特色社会主义建设者,全国光彩事业先进个人,海峡西岸经济建设突出贡献先进个人。
人物履历
1993年,独资创办的中国龙工控股有限公司。在福建创建中国龙工集团。
2000年,在上海建立上海龙工,现已建成面积达21万平方米的生产基地,此外李新炎还持有潍柴动力10%的股份。
2004年,李新炎进入电力领域,持有香港上市电力公司潍柴动力(2338.HK)10%的股份。 公益事业 李新炎积极参与再就业工程,共安置下岗职工200多人,在一定程度上缓解了当地的就业压力,得到市委政府的高度赞扬。
2006年,他获得了经中共中央统战部和全国工商联批准,中国光彩事业促进会设立的中国光彩事业奖。
2007年4月,他成立了李新炎慈善基金会,先后为我国教育、文化、卫生等事业捐赠了3000万元。在国家民政部组织的2008年度中华慈善奖中,他被评选为全国最具爱心慈善捐助个人。
2010年8月,李新炎慈善基金会金秋捐资169万元,资助7个县(市、区)、江西省高安市及龙岩一中、龙岩高级中学等贫困学子上大学,资助金8月底前将全部发放到贫困学生手中。
王桂民-雷沃重工股份有限公司董事长兼总经理
人物简介
王桂民,1968年出生,山东省潍坊市人,雷沃重工股份有限公司董事长兼总经理。 2011年,福田雷沃重工依然坚持内涵增长、结构调整、全球化经营方针,在技 术研发、制造能力、营销服务以及全球化维度进行全方位的强化,以高品质和一流的服务,提升全球市场竞争力。
荣誉成就
2018年1月19日,王桂民获得全国农业劳动模范表彰。
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!